Janosch Pietrzyk
Ratsmitglied
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
Anrede: | Herr |
---|---|
Anredetitel: | Stadtverordneter |
Name: | Janosch Pietrzyk |
Anschrift: | Weidesheimer Straße 4 53881 Euskirchen |
Beruf: | Juristischer Referent |
Partei: | SPD |
Anschrift: | Keine Angabe |
---|
Fraktion | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
SPD-Fraktion | Fraktionsmitglied | 01.11.2020 | |
SPD-Fraktion | Sachkundiger Bürger (stimmberechtigt) | 19.12.2018 | 31.10.2020 |
SPD-Fraktion | stellv. Sachkundiger Bürger (stimmberechtigt) | 21.10.2015 | 18.12.2018 |
Gremium | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Rat | Ratsmitglied (stimmberechtigt) | 01.11.2020 | |
Haupt- und Finanzausschuss | Ratsmitglied (Stellvertreter) | 16.03.2023 | |
Ausschuss für Personal und Gleichstellung | Ratsmitglied (Stellvertreter) | 16.03.2023 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | Ratsmitglied (Stellvertreter) | 16.03.2023 | |
Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften | Ratsmitglied (Stellvertreter) | 16.03.2023 | |
Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport | Ratsmitglied (Stellvertreter) | 16.03.2023 | |
Ausschuss für Generationen und Soziales | Ratsmitglied (Stellvertreter) | 16.03.2023 | |
Ausschuss für Tiefbau und Verkehr | Ratsmitglied (stimmberechtigt) | 20.11.2020 | |
Ausschuss für Umwelt und Planung | stellv. Sachkundiger Bürger (stimmberechtigt) | 21.10.2015 | 18.12.2018 |
Ausschuss für Umwelt und Planung | Sachkundiger Bürger (stimmberechtigt) | 19.12.2018 | 31.10.2020 |
Ausschuss für Umwelt und Planung | Ratsmitglied (stimmberechtigt) | 01.11.2020 | |
Schulausschuss | Ratsmitglied (Stellvertreter) | 16.03.2023 |
Sonstige Mitgliedschaften gemäß KorruptionsbG
Bemerkung |
---|
- keine - |
Körperschaft | Bemerkung | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|---|
Stadtverkehr Euskirchen GmbH, Beirat | Mitglied | 20.11.2020 |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Körperschaft | Bemerkung | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|---|
SPD-Ortsverein Euskirchen | Beisitzer | 21.10.2015 | ||
Modelleisenbahnclub Weilerswist (MEC) | Kassenprüfer | 21.10.2015 |