Hans-Joachim Schaefer
Ratsmitglied
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
Anrede: | Herr |
---|---|
Anredetitel: | Stadtverordneter |
Name: | Hans-Joachim Schaefer |
Anschrift: | Keine Angabe |
E-Mail: | Kontaktformular Hans-Joachim Schaefer |
Beruf: | Diplom-Agraringenieur |
Partei: | FDP |
Fraktion | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
FDP-Fraktion | 1. stellv. Fraktionsvorsitzender | 01.11.2020 | |
FDP-Fraktion | stellv. Sachkundiger Bürger (stimmberechtigt) | 30.10.2009 | 31.10.2020 |
Gremium | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|
Rat | Ratsmitglied (stimmberechtigt) | 01.11.2020 | |
Haupt- und Finanzausschuss | Ratsmitglied (stimmberechtigt) | 04.11.2020 | |
Ausschuss für Personal und Gleichstellung | Ratsmitglied (Stellvertreter) | 16.03.2023 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | Ratsmitglied (Stellvertreter) | 16.03.2023 | |
Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften | Ratsmitglied (Stellvertreter) | 16.03.2023 | |
Ausschuss für Kultur, Freizeit und Sport | Ratsmitglied (Stellvertreter) | 16.03.2023 | |
Ausschuss für Generationen und Soziales | Ratsmitglied (Stellvertreter) | 16.03.2023 | |
Ausschuss für Tiefbau und Verkehr | stellv. Sachkundiger Bürger (stimmberechtigt) | 30.10.2009 | 31.10.2020 |
Ausschuss für Tiefbau und Verkehr | Ratsmitglied (stimmberechtigt) | 20.11.2020 | |
Ausschuss für Umwelt und Planung | stellv. Sachkundiger Bürger (stimmberechtigt) | 30.10.2009 | 31.10.2020 |
Ausschuss für Umwelt und Planung | Ratsmitglied (Stellvertreter) | 16.03.2023 | |
Schulausschuss | Ratsmitglied (Stellvertreter) | 16.03.2023 |
Sonstige Mitgliedschaften gemäß KorruptionsbG
Bemerkung |
---|
- keine - |
Körperschaft | Bemerkung | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|---|
Erftverband, Delegiertenversammlung | Mitglied | 03.05.2021 | 22.02.2023 | |
Stadtverkehr Euskirchen GmbH (SVE), Aufsichtsrat | stellv. Mitglied | 20.11.2020 | ||
Wasserversorgungsverband Euskirchen-Swisttal (WES), Verbandsversammlung | Mitglied | 20.11.2020 |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Bemerkung |
---|
- keine - |
Körperschaft | Bemerkung | Funktion | Von | Bis |
---|---|---|---|---|
FDP-Kreisverband Euskirchen | Vorstandsmitglied | 01.01.2018 | 30.04.2022 | |
FDP-Ortsverband Euskirchen | Stellvertretender Vorsitzender | 01.01.2018 |